KRS 0000560135
NIP8381848492
REGON36164033000000
NazwaKAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 maj 2015 (9 lat temu) 28 maj 2015
Data usunięcia 12 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŚWIERADOWSKA, 47, WARSZAWA, 02-662, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8381848492
data rejestracji 28 maj 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #55 HOTELE I RESTAURACJEKAMIL ZALEWSKI
Beneficjent
WIESŁAWA ZALEWSKA
Beneficjent
MARCIN ZALEWSKI
reprezentant
SEBASTIAN PINDOR
Wspólnik
2015-05-28
2016-06-22
TOMASZ KOMS
Wspólnik
2015-05-28
2019-04-30
Wspólnik
2015-05-28
2016-06-22
14695381800000
ŁUKASZ DZIERŻYK
Wspólnik
2016-06-22
2019-04-30
Wspólnik
2019-04-30
2022-08-12
36123558000000
WIESŁAWA ZALEWSKA
Wspólnik
2019-04-30
2022-08-12
KAMIL ZALEWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI KAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄCY 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
WIESŁAWA ZALEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - KAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OSOBA REPREZENTUJĄCA OSOBĘ PRAWNĄ - PREZES ZARZĄDU - ZALEWSKI MARCIN - REPREZENTACJA SAMODZIELNA.
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-28
2016-06-22
14695381800000
Członek Organu Reprezentacji
2016-06-22
2019-04-30
36425899500000
Członek Organu Reprezentacji
2019-04-30
2022-08-12
36123558000000
2015-05-28
2016-06-22
ST CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-06-22
2019-04-30
FEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-05-28
2016-06-22
UL. TARCZYŃSKA, 46, MSZCZONÓW, 96-320, MSZCZONÓW, POLSKA
KM 702/23
2024-06-20
2024-07-01
1914.62 PLN
VI Nc-e 938231/23, VI Nc-e 938231/23
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Mateusz Kurek Kancelaria Komornicza nr XI w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie