KRS 0000560130
NIP7712881532
REGON36165054000000
NazwaPOWER TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOWER TRANS
Data rejestracji 01 cze 2015 (9 lat temu) 01 cze 2015
Data usunięcia 17 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DZIAŁKOWA, 1, GORZKOWICE, 97-350, GORZKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7712881532
data rejestracji 18 lut 2017
status Czynny
60898000092021007522020002
BS8980 Centrala
ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA
82175000120000000037312878
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
87898000092021007522020001
BS8980 Centrala
ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHŁUKASZ ADRIAN FRĄCZKOWSKI
Beneficjent
MAREK JABŁECKI
zgłaszający - inny
ŁUKASZ ADRIAN FRĄCZKOWSKI
Wspólnik
2015-06-01
2017-02-17
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
ŁUKASZ ADRIAN FRĄCZKOWSKI
Prokurent
2015-06-01
2017-02-17
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ ADRIAN FRĄCZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK ANDRZEJ JABŁECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-01
2017-02-17
2015-06-01
2017-02-17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-01
2017-02-17
POWER TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-01
2017-02-17
UL. DZIAŁKOWA, 1, GORZKOWICE, 97-350, GORZKOWICE, POLSKA
2015-06-01
2017-02-17
1413Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ
2015-06-01
2017-02-17
4211Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
2015-06-01
2017-02-17
4213Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
2015-06-01
2017-02-17
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2015-06-01
2017-02-17
4291Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
2015-06-01
2017-02-17
4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-06-01
2017-02-17
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2015-06-01
2017-02-17
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2015-06-01
2017-02-17
4313Z - WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
2015-06-01
2017-02-17
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie