KRS 0000560017
NIP9522137263
REGON36161388100000
NazwaTARTINKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTARTINKI
Data rejestracji 26 maj 2015 (9 lat temu) 26 maj 2015
Data usunięcia 09 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRANIEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #563 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHURSZULA MAŁGORZATA RECZEK
Wspólnik
2015-05-26
2016-09-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-09-06
2019-10-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
14694694200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
URSZULA MAŁGORZATA RECZEK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-26
2016-09-06
ROBERT TOMASZ SZMITKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-09-06
2017-06-23
KAZIMIERZ JAN SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-06-23
2018-04-27
2015-05-26
2016-09-06
UL. POPRAWNA, 110J, WARSZAWA, 03-984, WARSZAWA, POLSKA
2016-09-06
2017-06-23
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
2017-06-23
2018-10-29
UL. 700-LECIA, 4, BRANIEWO, 14-500, BRANIEWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie