KRS 0000559986
NIP7811910716
REGON36159475800000
NazwaGLOBAL TRADE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGLOBAL TRADE SOLUTIONS
Data rejestracji 25 maj 2015 (9 lat temu) 25 maj 2015
Data usunięcia 01 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJOANNA MAGDALENA CZUBA
Beneficjent
JĘDRZEJ FRANEK
Beneficjent
RAFAŁ CZUBA
reprezentant
JĘDRZEJ FRANEK
Wspólnik
2015-05-25
2022-04-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ KWOCIE 2 500,00 ZŁ
JOANNA MAGDALENA CZUBA
Wspólnik
2015-05-25
2022-04-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ KWOCIE 2 500,00 ZŁ
JAKUB ADRIAN KRZYSTANEK
Prokurent
2016-01-05
2022-04-01
SAMOISTNA
JOANNA MAGDALENA CZUBA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
JĘDRZEJ FRANEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIPREZES ZARZĄDU
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JĘDRZEJ FRANEK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-25
2018-07-26
RAFAŁ CZUBA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2016-01-05
2022-04-01
2015-05-25
2020-05-21
UL. JANA KOCHANOWSKIEGO, 4, POZNAŃ, 60-844, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie