KRS 0000559593
NIP7831726861
REGON36158515600000
NazwaAUKENI BIOTHERAPEUTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUKENI BIOTHERAPEUTICS
Data rejestracji 25 maj 2015 (9 lat temu) 25 maj 2015
Data usunięcia 12 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SAMOTNA, 4, POZNAŃ, 61-441, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831726861
data rejestracji 27 cze 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJAROSŁAW WAŁKIEWICZ
Beneficjent
JAROSŁAW WAŁKIEWICZ
reprezentant
JAROSŁAW WAŁKIEWICZ
Wspólnik
2015-05-25
2021-05-12
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
AGNIESZKA PASIEWICZ
Wspólnik
2015-05-25
2015-11-30
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
DOMINIKA LIWIA MAJCHRZAK
Wspólnik
2015-05-25
2017-09-14
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
JAROSŁAW WAŁKIEWICZ
Likwidator
2020-01-09
2021-05-12
JAROSŁAW WAŁKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU.
AGNIESZKA PASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-25
2015-11-30
DOMINIKA LIWIA MAJCHRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-25
2017-09-14
JAROSŁAW WAŁKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-04
2020-01-09
2015-05-25
2020-01-09
AUKENI BIOTHERAPEUTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie