KRS 0000559497
NIP5242780582
REGON36159201500000
NazwaVINCI INDUSTRIAL INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVINCI INDUSTRIAL INSTRUMENTS
Data rejestracji 22 maj 2015 (9 lat temu) 22 maj 2015
Data usunięcia 05 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFA MIRECKIEGO, 13 A, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@VINCI-I-I.COM
Dane podatkowe
NIP 5242780582
data rejestracji 15 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICHDOMINIK SŁAWOMIR MAKOS
Beneficjent
RAFAŁ BARTOSZ BOGUCKI
reprezentant
CEZARY EDWIN TRACZ
Wspólnik
2015-05-22
2020-02-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 PLN
MARIUSZ ZIENTARSKI
Wspólnik
2015-05-22
2020-02-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 PLN
DOMINIK SŁAWOMIR MAKOS
Wspólnik
2020-02-12
2022-04-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ BARTOSZ BOGUCKI
Wspólnik
2020-02-12
2022-04-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
DOMINIK SŁAWOMIR MAKOS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
CEZARY EDWIN TRACZ
PREZES ZARZĄDU
2015-05-22
2020-02-12
MARIUSZ ZIENTARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-22
2020-02-12
RAFAŁ BARTOSZ BOGUCKI
PREZES ZARZĄDU
2020-02-12
2021-09-16
2015-05-22
2020-02-12
UL. MODLIŃSKA, 175A, WARSZAWA, 03-186, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie