KRS 0000559021
NIP5862297360
REGON36155409000000
NazwaBIOLANE PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOLANE PHARM
Data rejestracji 19 maj 2015 (9 lat temu) 19 maj 2015
Data usunięcia 20 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. A. HRYNIEWICKIEGO, 6C, GDYNIA, 81-340, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862297360
data rejestracji 01 lis 2016
status Czynny
45203000451110000004080570
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)IRENA CHOJNACKA
Beneficjent
SYLWIA ARIANA CHOJNACKA-GORDON
Beneficjent
IRENA CHOJNACKA
zgłaszający - komplementariusz
JAN WŁODZIMIERZ CHOJNACKI
Wspólnik
2015-05-19
2019-01-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZ NEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
IRENA CHOJNACKA
Wspólnik
2015-05-19
2020-08-20
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ
IRENA CHOJNACKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
SYLWIA ARIANA CHOJNACKA-GORDON
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IRENA CHOJNACKA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-19
2020-08-20
SYLWIA ARIANA CHOJNACKA GORDON
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-01-05
2020-08-20
2015-05-19
2017-01-05
TANI LEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie