KRS 0000558886
NIP5981533909
REGON21126432000000
NazwaMIRASOL WILK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaMIRASOL WILK
Data rejestracji 28 maj 2015 (9 lat temu) 28 maj 2015
Data usunięcia 16 mar 2022 16 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres OS. PRZEMYSŁOWE, 3A, SŁUBICE, 69-100, SŁUBICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5981533909
data rejestracji 01 maj 2003
status Czynny
44114020170000410212888200
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
al. Józefa Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #329 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMJACEK WILK
Beneficjent
MARTYNA OLGA WILK
Beneficjent
ANNA MONIKA ROMERO DUQUESNE
Beneficjent
JACEK WILK
zgłaszający - komplementariusz
JERZY KRZYSZTOF BRUSZEWSKI
Wspólnik
2015-05-28
2018-07-26
JACEK WILK
Wspólnik
2015-05-28
2022-03-16
ANNA MONIKA ROMERO DUQUESNE
Wspólnik
2018-07-26
2022-03-16
MARTYNA OLGA WILK
Wspólnik
2022-02-25
2022-03-16
JACEK WILK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
MARTYNA OLGA WILK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ANNA MONIKA ROMERO DUQUESNE
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiW SPRAWACH ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 200.000,- (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
MARTYNA OLGA WILK
Członek Organu Reprezentacji
2022-02-25
2022-03-16
JERZY KRZYSZTOF BRUSZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-28
2018-07-26
JACEK WILK
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-28
2022-03-16
ANNA MONIKA ROMERO DUQUESNE
Członek Organu Reprezentacji
2018-07-26
2022-03-16
2015-05-28
2018-07-26
MIRASOL BRUSZEWSKI, WILK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie