KRS 0000558543
NIP8522613562
REGON36153634700000
NazwaTAM - STAL CONTRACTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTAM - STAL CONTRACTING
Data rejestracji 15 maj 2015 (9 lat temu) 15 maj 2015
Data usunięcia 17 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAGIELLOŃSKA, 84, SZCZECIN, 70-362, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #310 PRODUKCJA MEBLI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘARTUR KRZYSZTOF PRAJSNAR
Wspólnik
2015-05-15
2024-01-17
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
ANDRZEJ KSIĄŻEK
Wspólnik
2015-05-15
2016-12-14
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
MARIUSZ MEDIUCH
Wspólnik
2015-05-15
2024-01-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PREZESA ZARZĄDU
ARTUR KRZYSZTOF PRAJSNAR
PREZES ZARZĄDU
2015-05-15
2018-05-11
2015-05-15
2020-02-04
TAM - STAL CONTRACTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-15
2016-12-14
UL. JAGIELLOŃSKA, 82, SZCZECIN, 70-362, SZCZECIN, POLSKA
Km 1144/21
2023-01-07
2024-04-17
812.51 PLN
III Nc 1189/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Dawid Przybylak Kancelaria Komornicza nr III w Szczecinie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie