KRS 0000558519
NIP9721255203
REGON36153949800000
NazwaPRIMORISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRIMORISS
Data rejestracji 18 maj 2015 (9 lat temu) 18 maj 2015
Data usunięcia 05 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SUCHY LAS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANASERGEY KRAVCHENKO
Wspólnik
2015-05-18
2023-06-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
1999-08-04
LYUDMILA KRAVCHENKO
Wspólnik
2015-05-18
2023-06-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SERGEY KRAVCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2015-05-18
2023-06-05
1999-08-04
LYUDMILA KRAVCHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-18
2023-06-05
2015-05-18
2018-11-15
UL. OBORNICKA, 117, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie