KRS 0000558484
NIP7123296817
REGON36158524500000
NazwaFUNDACJA SKARPA LUBLIN
Krótka nazwaSKARPA LUBLIN
Data rejestracji 25 maj 2015 (9 lat temu) 25 maj 2015
Data usunięcia 27 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email FUNDACJA@SKARPALUBLIN.COM
Dane podatkowe
NIP 7123296817
data rejestracji 06 cze 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNAGRZEGORZ BENEDYKT GAJASZEK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-25
2019-09-27
SANDRA ALICJA BAUER
Członek Organu Nadzoru
2015-05-25
2019-09-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO, BĄDŹ ŁĄCZNIE W OKRESIE JEDNEGO ROKU KALENDARZOWEGO NA RZECZ JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, KWOTĘ 20000,00ZŁ, DO WAŻNOŚCI TRANSAKCJI WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI.
MICHAŁ CZESŁAW MIŚTA
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2015-05-25
2016-01-05
MONIKA MAGDALENA PROKOPIUK
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2015-05-25
2015-09-07
MONIKA MAGDALENA PROKOPIUK
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI, WICEPREZES ZARZĄDU DS.ADMINISTRACJI
2015-09-07
2017-03-17
MAREK SKRZYPIEC
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI, WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWO- KSIĘGOWYCH
2015-05-25
2017-03-17
2015-05-25
2018-10-23
UL. ŻARNOWIECKA, 8, LUBLIN, 20-630, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie