KRS 0000558245
NIP6772389142
REGON36153199900000
NazwaETIPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaETIPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 maj 2015 (9 lat temu) 15 maj 2015
Data usunięcia 30 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MROZOWA, 20A, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6772389142
data rejestracji 03 cze 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMKATARZYNA NOWACKA
Beneficjent
KRZYSZTOF PAWEŁ ŁAZ
Beneficjent
KRZYSZTOF PAWEŁ ŁAZ
reprezentant
KRZYSZTOF PAWEŁ ŁAZ
Wspólnik
2015-05-15
2021-06-30
Wspólnik
2015-05-15
2021-06-30
36148974800000
KATARZYNA NOWACKA
Wspólnik
2015-05-15
2021-06-30
KATARZYNA NOWACKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF PAWEŁ ŁAZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNIE WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZ) ETIPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI: PREZES ZARZADU - KRZYSZTOF ŁAZ
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-15
2021-06-30
36148974800000
2015-05-15
2015-12-01
UL. KATOWICKA, 48, KRAKÓW, 31-351, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie