KRS 0000557909
NIP6762488500
REGON36152122200000
NazwaAVANTGARDE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAVANTGARDE TRADE
Data rejestracji 14 maj 2015 (9 lat temu) 14 maj 2015
Data usunięcia 31 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAANTON BELANOVSKYI
Wspólnik
2015-05-14
2020-08-31
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH.
MYKHAILO LANDAU
Wspólnik
2015-05-14
2020-08-31
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH.
ANDRII GREVTSOV
Wspólnik
2015-05-14
2020-08-31
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MYKHAILO LANDAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-14
2020-08-31
ANDRII GREVTSOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-14
2020-08-31
ANTON BELANOVSKYI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-14
2020-08-31
2015-05-14
2015-10-20
UL. JÓZEFA DIETLA, 97, KRAKÓW, 31-031, KRAKÓW, POLSKA
2015-10-20
2019-12-19
PL. WOLNICA, 13, KRAKÓW, 31-060, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie