KRS 0000557470
NIP8992767239
REGON36151039400000
NazwaBLUEOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBLUEOK
Data rejestracji 11 maj 2015 (9 lat temu) 11 maj 2015
Data usunięcia 30 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWDMITRIJ ŻATUCHIN
Wspólnik
2015-05-11
2019-07-30
61 (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3050 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
JAROSŁAW PIOTR BARTMAN
Wspólnik
2015-05-11
2015-12-22
26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1300 (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA) ZŁOTYCH
KAROL HENRYK WĘCŁAWSKI
Wspólnik
2015-05-11
2019-07-30
41 (CZTERDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2050 (DWA TYSIĄCE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
DMITRIJ ŻATUCHIN
Prokurent
2015-05-11
2015-12-22
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
KAROL HENRYK WĘCŁAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-11
2015-12-22
KAROL HENRYK WĘCŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-22
2017-02-17
JAROSŁAW PIOTR BARTMAN
PREZES ZARZĄDU
2015-05-11
2015-12-22
2015-05-11
2017-02-20
AL. KASZTANOWA, 3A-5, WROCŁAW, 53-125, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie