KRS 0000557289
NIP8982211670
REGON36150183400000
NazwaAGRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRAT
Data rejestracji 08 maj 2015 (9 lat temu) 08 maj 2015
Data usunięcia 09 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WITA STWOSZA, 16, WROCŁAW, 50-148, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #55 HOTELE I RESTAURACJE #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAARSEN BELKIN
Beneficjent
1994-06-30
PAVEL GAVRIKOV
Beneficjent
GANNA IVANCHENKO
reprezentant
AGNIESZKA MARIA HALBTUCH
Wspólnik
2015-05-08
2015-10-08
92 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET) ZŁOTYCH.
TARAS CHEBUKOV
Wspólnik
2015-10-08
2019-04-25
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH.
PAVEL GAVRIKOV
Wspólnik
2015-10-08
2021-12-09
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.
ARSEN BELKIN
Wspólnik
2019-04-25
2021-12-09
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH.
1994-06-30
GANNA IVANCHENKO
Likwidator
2019-07-16
2021-12-09
ARSEN BELKIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAVEL GAVRIKOV
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GANNA IVANCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2017-01-24
2019-05-27
ARSEN BELKIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-25
2019-07-16
1994-06-30
GANNA IVANCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2019-05-27
2019-07-16
AGNIESZKA MARIA HALBTUCH
PREZES ZARZĄDU
2015-05-08
2015-10-08
TARAS CHEBUKOV
PREZES ZARZĄDU
2015-10-08
2017-01-24
TARAS CHEBUKOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-24
2019-04-25
2015-05-08
2019-07-16
AGRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-08
2015-10-08
UL. WOJCIECHA GERSONA, 19, WROCŁAW, 51-664, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie