KRS 0000556803
NIP7972055044
REGON36153297000000
NazwaRECOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRECOMAR
Data rejestracji 12 maj 2015 (9 lat temu) 12 maj 2015
Data usunięcia 16 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 65A, SŁOMCZYN, 05-600, SŁOMCZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIUSZ GRZEGORZ MAZUREK
Wspólnik
2015-05-12
2022-12-16
92 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4600 ZŁOTYCH
MARIUSZ MAZUREK
Likwidator
2019-09-20
2022-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
MARIUSZ GRZEGORZ MAZUREK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-12
2019-09-20
2015-05-12
2019-09-20
RECOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie