KRS 0000556693
NIP6272741498
REGON36145466100000
NazwaSOFTSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOFTSYSTEMS
Data rejestracji 06 maj 2015 (9 lat temu) 06 maj 2015
Data usunięcia 09 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO, 3, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6272741498
data rejestracji 08 maj 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJOANNA EWA WAŁACH
Beneficjent
TOMASZ TEODOR WAŁACH
Beneficjent
TOMASZ TEODOR WAŁACH
reprezentant
TOMASZ TEODOR WAŁACH
Wspólnik
2015-05-06
2020-07-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JOANNA EWA WAŁACH
Wspólnik
2015-05-06
2020-07-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JOANNA EWA WAŁACH
Prokurent
2015-05-06
2019-02-20
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ TEODOR WAŁACH
Likwidator
2019-02-20
2020-07-09
JOANNA EWA WAŁACH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ TEODOR WAŁACH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
TOMASZ TEODOR WAŁACH
PREZES ZARZĄDU
2015-05-06
2019-02-20
JOANNA EWA WAŁACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-29
2019-02-20
2015-05-06
2019-02-20
SOFTSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie