KRS 0000556380
NIP7773249633
REGON36145636400000
NazwaVIA VITAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVIA VITAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 maj 2015 (9 lat temu) 07 maj 2015
Data usunięcia 04 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 1, TARNOWO, 62-025, TARNOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7773249633
data rejestracji 03 lip 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWEWA MARIA MALINOWSKA
Beneficjent
WOJCIECH TOMASZ MALINOWSKI
reprezentant
ANDRZEJ SZOPIAN
Beneficjent
JACEK JAN SUWALSKI
Beneficjent
JACEK JAN SUWALSKI
Wspólnik
2015-05-07
2020-11-04
ANDRZEJ SZOPIAN
Wspólnik
2015-05-07
2020-11-04
EWA MARIA MALINOWSKA
Wspólnik
2015-05-07
2020-11-04
WOJCIECH TOMASZ MALINOWSKI
Likwidator
2018-10-01
2020-11-04
EWA MARIA MALINOWSKA
Beneficjent
POSIADA 81% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VIA VITAE SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI
ANDRZEJ SZOPIAN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JACEK JAN SUWALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPOSÓB REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA VIA VITAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI: W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI: EWA MALINOWSKA - PREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-07
2018-10-01
36139552700000
2015-05-07
2015-10-20
VIA VITAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-10-20
2018-10-01
VIA VITAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-05-07
2015-12-30
1, TARNOWO, 62-035, TARNOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie