KRS 0000556051
NIP1231297934
REGON36140069400000
NazwaMINE STARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMINE STARS
Data rejestracji 04 maj 2015 (9 lat temu) 04 maj 2015
Data usunięcia 10 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCITHANH BEN DIEP
Wspólnik
2015-05-04
2020-01-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
THE DUNG NGUYEN
Prokurent
2015-07-06
2020-01-10
PROKURENT SAMOISTNY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
THANH BEN DIEP
PREZES ZARZĄDU
2015-05-04
2020-01-10
2015-05-04
2019-04-30
UL. NADRZECZNA, 3B, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie