KRS 0000555762
NIP5451815296
REGON36138537400000
NazwaSTOLARNIA PODLASKA - DEC SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSTOLARNIA PODLASKA - DEC
Data rejestracji 29 kwi 2015 (9 lat temu) 29 kwi 2015
Data usunięcia 13 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. ŚWIĘTEGO ROCHA, 33, BIAŁYSTOK, 15-879, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGODARIUSZ DEC
Wspólnik
2015-04-29
2018-06-13
KAMIL PIECIUL
Wspólnik
2015-04-29
2018-06-13
MARCIN DEC
Wspólnik
2015-04-29
2018-06-13
ANDRZEJ BOCHENKO
Wspólnik
2017-03-02
2018-06-13
KAROL SOSZYŃSKI
Wspólnik
2017-03-02
2018-06-07
RAFAŁ FIĄCEK
Wspólnik
2017-03-02
2018-06-07
MATEUSZ GUZIEJKO
Wspólnik
2018-06-07
2018-06-13
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNE REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOM DARIUSZOWI DECOWI, MARCINOWI DECOWI I KAMILOWI PIECUL. POZOSTALI WSPÓLNICY MAJĄ PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM DARIUSZEM DECEM
DARIUSZ DEC
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-29
2018-06-13
KAMIL PIECIUL
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-29
2018-06-13
MARCIN DEC
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-29
2018-06-13
ANDRZEJ BOCHENKO
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-02
2018-06-13
KAROL SOSZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-02
2018-06-07
RAFAŁ FIĄCEK
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-02
2018-06-07
MATEUSZ GUZIEJKO
Członek Organu Reprezentacji
2018-06-07
2018-06-13
2015-04-29
2017-03-02
65, BIAŁOUSY, 16-130, JANÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie