KRS 0000555758
NIP5981633870
REGON36138674100000
NazwaO.W.T LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Krótka nazwaO.W.T LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Data rejestracji 30 kwi 2015 (9 lat temu) 30 kwi 2015
Data usunięcia 07 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. ŚWIERKOWE, 4B, SŁUBICE, 69-100, SŁUBICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJIE CHU
Wspólnik
2015-04-30
2016-07-13
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
KAI WANG
Wspólnik
2016-07-13
2018-12-07
198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00 ZŁ
1985-09-06
JIE CHU
Prokurent
2016-07-13
2018-12-07
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JIE CHU
PREZES ZARZĄDU
2015-04-30
2016-07-13
KAI WANG
PREZES ZARZĄDU
2016-07-13
2018-12-07
1985-09-06
2015-04-30
2016-07-13
UL. BOHATERÓW WARSZAWY, 3, SŁUBICE, 69-100, SŁUBICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie