KRS 0000555631
NIP7851799811
REGON36137086900000
Nazwa4WARD WILAND SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa4WARD WILAND
Data rejestracji 29 kwi 2015 (9 lat temu) 29 kwi 2015
Data usunięcia 05 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZACHODNIA, 58A, PYSZĄCA, 63-100, ŚREM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7851799811
data rejestracji 11 maj 2015
status Czynny
10114018500000396788001002
mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra
pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA
37114018500000396788001001
mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra
pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA
80114018500000396788001003
mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra
pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #504 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIWspólnik
2015-04-29
2021-03-25
36107543200000
LUIZA JOANNA ŁASKA-WILAND
Wspólnik
2015-04-29
2021-05-05
KATARZYNA CECYLIA JÓZEFIAK
Wspólnik
2015-04-29
2021-05-05
ARTUR WILAND
Wspólnik
2021-03-25
2021-05-05
ARTUR WILAND
Beneficjent
LUIZA JOANNA ŁASKA-WILAND
Beneficjent
KATARZYNA CECYLIA JÓZEFIAK
Beneficjent
ARTUR WILAND
reprezentant
KATARZYNA CECYLIA JÓZEFIAK
reprezentant
LUIZA JOANNA ŁASKA-WILAND
reprezentant
ARTUR WILAND
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
LUIZA JOANNA ŁASKA-WILAND
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KATARZYNA CECYLIA JÓZEFIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-29
2021-03-25
36107543200000
ARTUR WILAND
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-25
2021-05-05
2015-04-29
2021-03-25
4WARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-04-29
2021-03-25
UL. GOSTYŃSKA, 51, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie