KRS 0000555561
NIP9542754881
REGON36136088800000
NazwaSCUTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSCUTUM
Data rejestracji 28 kwi 2015 (9 lat temu) 28 kwi 2015
Data usunięcia 29 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKDARIUSZ JERZY ZEMEŁKA
Wspólnik
2015-04-28
2015-12-11
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ
PIOTR HENRYK DZIEDZIC
Wspólnik
2015-04-28
2015-12-11
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
JAROSŁAW LECH WOŁYNIEC
Wspólnik
2015-12-11
2017-04-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ARTUR POTSIPUKH
Wspólnik
2017-04-27
2020-12-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR POTSIPUKH
PREZES ZARZĄDU
2017-04-27
2020-12-29
DARIUSZ JERZY ZEMEŁKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-28
2015-12-11
JAROSŁAW LECH WOŁYNIEC
PREZES ZARZĄDU
2015-12-11
2017-04-27
2015-04-28
2018-07-27
UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO, 29, KATOWICE, 40-019, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie