KRS 0000555112
NIP5252616269
REGON36135652700000
Nazwa"LANDLORDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"LANDLORDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 23 kwi 2015 (9 lat temu) 23 kwi 2015
Data usunięcia 11 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252616269
data rejestracji 05 sie 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 kwi 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃANNA PRZYBYLSKA
Beneficjent
ANNA PRZYBYLSKA
reprezentant
PAWEŁ JANUSZ CZERWIŃSKI
Wspólnik
2015-04-23
2018-01-05
RADOSŁAW JAN MŁYŃCZAK
Wspólnik
2015-04-23
2018-01-05
RAFAŁ PRZYBYLSKI
Wspólnik
2018-01-05
2018-07-12
ANNA MARIA PRZYBYLSKA
Wspólnik
2018-01-05
2023-04-11
RAFAŁ PRZYBYLSKI
Likwidator
2023-01-23
2023-04-11
ANNA PRZYBYLSKA
Beneficjent
GŁÓWNY UDZIAŁOWIEC SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI "LANDLORDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TJ. ANNA MARIA PRZYBYLSKA - PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-23
2023-01-23
36115044100000
2015-04-23
2023-01-23
"LANDLORDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-04-23
2018-01-05
UL. JÓZEFA LEWARTOWSKIEGO, 5, WARSZAWA, 00-190, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie