KRS 0000554585
NIP7792430523
REGON36131876800000
NazwaSORTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSORTNER
Data rejestracji 21 kwi 2015 (9 lat temu) 21 kwi 2015
Data usunięcia 13 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5040,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@SORTNER.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKILESZEK HENRYK MAJDA
Wspólnik
2015-04-21
2024-06-13
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.680,00 ZŁ
ARTUR PIOTR KRZYKOWIAK
Wspólnik
2015-04-21
2024-06-13
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.680,00 ZŁ
KAMILA BARSZCZEWSKA
Wspólnik
2015-04-21
2024-06-13
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.680,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAMILA BARSZCZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-21
2024-06-13
ARTUR PIOTR KRZYKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-21
2024-06-13
LESZEK HENRYK MAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-21
2024-06-13
2015-04-21
2017-05-11
PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 7, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie