KRS 0000554555
NIP5851471096
REGON36133802100000
NazwaNORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNORDA
Data rejestracji 22 kwi 2015 (9 lat temu) 22 kwi 2015
Data usunięcia 05 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHAGNIESZKA SYLWIA SIWKA
Wspólnik
2015-04-22
2016-06-08
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550,00 ZŁ
GIUSEPPE ARMANDO BLATTI
Wspólnik
2015-04-22
2023-10-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
GUIDO GIOVANNI LUCCHETTI CIGARINI
Wspólnik
2015-04-22
2016-06-08
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ
PAOLO ARRIGO VITTORIO CATTANEO
Wspólnik
2015-04-22
2023-10-05
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
GUY LUCHETTI CIGARIN
Wspólnik
2016-06-08
2023-10-05
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.450,00 ZŁ
MARIO PALLESCA
Wspólnik
2016-06-08
2023-10-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
DOMENICO DI BARTOLOMEO
Wspólnik
2016-06-08
2023-10-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ALBERTO GIORGIO BONIZZI
Wspólnik
2016-06-08
2023-10-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
IZABELA NIETUPSKA
Kurator
2020-06-10
2023-10-05
TOMASZ WOLNY DUNST
Kurator
2020-06-18
2023-10-05
PAWEŁ SZPOT
Kurator
2022-09-26
2023-10-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GUIDO GIOVANNI LUCCHETTI CIGARINI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-22
2016-10-20
GIUSEPPE ARMANDO BLATTI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-20
2017-09-01
2015-04-22
2020-03-27
UL. FLORIANA CEYNOWY, 5, SOPOT, 81-718, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie