KRS 0000554117
NIP5423244663
REGON36131111100000
NazwaAM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAM NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 20 kwi 2015 (9 lat temu) 20 kwi 2015
Data usunięcia 17 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIASTOWSKA, 23, BIAŁYSTOK, 15-207, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5423244663
data rejestracji 01 maj 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWspólnik
2015-04-20
2016-05-24
198 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.800 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH
20019520400000
CEZARY MATYS
Wspólnik
2016-05-24
2018-01-30
198 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.800 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH
ADAM MICHAJŁOW
Wspólnik
2018-01-30
2021-05-17
198 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.800 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH
ADAM MICHAJŁOW
Likwidator
2019-09-16
2021-05-17
CEZARY MATYS
Beneficjent
ADAM MICHAJŁOW
Beneficjent
ADAM MICHAJŁOW
reprezentant
CEZARY MATYS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADAM MICHAJŁOW
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DANIEL ZIMNICKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-20
2016-05-24
ADAM MICHAJŁOW
PREZES ZARZĄDU
2016-05-24
2019-09-16
2015-04-20
2019-09-16
AM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-20
2016-05-24
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 5, BIAŁYSTOK, 15-377, BIAŁYSTOK, POLSKA
2016-05-24
2018-01-30
UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 2, BIAŁYSTOK, 15-888, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie