KRS 0000554011
NIP5252617636
REGON36146675300000
NazwaA.R.C.E. EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaA.R.C.E. EUROPE
Data rejestracji 05 maj 2015 (9 lat temu) 05 maj 2015
Data usunięcia 23 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252617636
data rejestracji 15 maj 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘOLEH MIROSHNYCHENKO
Beneficjent
VOLODYMYR MELNYK
Beneficjent
OLEH MIROSHNYCHENKO
reprezentant
VOLODYMYR MELNYK
reprezentant
VOLODYMYR MELNYK
Wspólnik
2015-05-05
2021-06-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
OLEH MIROSHNYCHENKO
Wspólnik
2015-05-05
2021-06-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
OLEH MIROSHNYCHENKO
Likwidator
2020-09-24
2021-06-23
OLEH MIROSHNYCHENKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
VOLODYMYR MELNYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
VOLODYMYR MELNYK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-05
2020-09-24
OLEH MIROSHNYCHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-05
2020-09-24
2015-05-05
2020-09-24
A.R.C.E. EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-05
2019-08-30
UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO, 1/3, WARSZAWA, 00-389, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie