KRS 0000553816
NIP9542754651
REGON36129692000000
NazwaSGP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSGP INVEST
Data rejestracji 17 kwi 2015 (9 lat temu) 17 kwi 2015
Data usunięcia 21 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PORCELANOWA, 23, KATOWICE, 40-246, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@SGPINVEST.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHWOJCIECH KRYSTIAN WISŁA
Wspólnik
2015-04-17
2016-10-25
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
PATRYCJA ANNA SŁADKOWSKA
Wspólnik
2015-04-17
2018-10-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MARTA NATALIA WISŁA ADAMCZYK
Wspólnik
2016-10-25
2018-04-10
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁ
MARTA TROSZCZYŃSKA
Wspólnik
2018-04-10
2018-10-09
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA KOBA
Wspólnik
2018-10-09
2019-01-21
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
MARTA NATALIA WISŁA ADAMCZYK
Prokurent
2016-10-25
2018-04-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH KRYSTIAN WISŁA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-17
2016-10-25
PATRYCJA ANNA SŁADKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-17
2016-10-25
PATRYCJA ANNA SŁADKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-10-25
2018-10-09
MAGDALENA KOBA
PREZES ZARZĄDU
2018-10-09
2019-01-21
2015-04-17
2019-01-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-17
2019-01-21
SGP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-17
2019-01-21
UL. PORCELANOWA, 23, KATOWICE, 40-246, KATOWICE, POLSKA
2018-01-31
2019-01-21
4632Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
2015-04-17
2019-01-21
467 - POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
2015-04-17
2019-01-21
461 - SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
2015-04-17
2019-01-21
411 - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-04-17
2019-01-21
412 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-04-17
2019-01-21
773 - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
2018-01-31
2019-01-21
463 - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2018-01-31
2019-01-21
681 - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-01-31
2019-01-21
439 - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE
2018-01-31
2019-01-21
433 - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie