KRS 0000553427
NIP6751516701
REGON36127701200000
NazwaSIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSIAM
Data rejestracji 15 kwi 2015 (9 lat temu) 15 kwi 2015
Data usunięcia 26 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 17, RZESZÓW, 35-074, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6751516701
data rejestracji 22 cze 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lip 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6203 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAIRYNA KASHAFUTDINOVA
Wspólnik
2015-04-15
2015-12-04
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
ANDRII SHOKHANOV
Wspólnik
2015-04-15
2023-07-26
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
SERGII SAVCHENKO
Wspólnik
2015-04-15
2023-07-26
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ANDRII VASHCHUK
Wspólnik
2015-12-04
2023-07-26
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SERGII SAVCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2015-04-15
2015-12-04
SERGII SAVCHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-04
2023-07-26
IRYNA KASHAFUTDINOVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-15
2015-12-04
ANDRII SHOKHANOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-15
2023-07-26
ANDRII VASHCHUK
PREZES ZARZĄDU
2015-12-04
2023-07-26
2015-04-15
2015-12-04
UL. GĘSIA, 8, KRAKÓW, 31-535, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie