KRS 0000553235
NIP9151794391
REGON36129772400000
NazwaELEKTROWNIA OZE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELEKTROWNIA OZE 5
Data rejestracji 14 kwi 2015 (9 lat temu) 14 kwi 2015
Data usunięcia 24 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WOŁOWSKA, 2, OBORNIKI ŚLĄSKIE, 55-120, OBORNIKI ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PADLEWSKA@SAVI.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 9151794391
data rejestracji 01 maj 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIADANIEL PAWEŁ KLIMOWICZ
Beneficjent
DANIEL PAWEŁ KLIMOWICZ
reprezentant
DANIEL PAWEŁ KLIMOWICZ
Wspólnik
2015-04-14
2023-01-24
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.800,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
MAŁGORZATA KLIMOWICZ
Wspólnik
2019-12-19
2023-01-24
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
TYMOTEUSZ CZAJKA
Wspólnik
2015-04-14
2018-10-02
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
DOMINIK BRONISŁAW SOWA
Wspólnik
2015-04-14
2019-12-19
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
DANIEL PAWEŁ KLIMOWICZ
Likwidator
2021-08-18
2023-01-24
DANIEL PAWEŁ KLIMOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
DOMINIK BRONISŁAW SOWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-14
2019-03-20
DANIEL PAWEŁ KLIMOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-04-14
2021-08-18
TYMOTEUSZ CZAJKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-14
2018-10-02
2022
2022-01-01
2022-12-15
2022-12-15
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 10 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 550 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -560 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 421.35 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 421.35 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 421.35 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Aktywa razem | 421.35 |
B. Aktywa obrotowe | 421.35 |
2015-04-14
2021-08-18
ELEKTROWNIA OZE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie