KRS 0000553116
NIP6793110323
REGON36125930400000
NazwaCENTRUM FITNESS KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM FITNESS KRAKÓW
Data rejestracji 14 kwi 2015 (9 lat temu) 14 kwi 2015
Data usunięcia 12 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUDOWA, 6, KRAKÓW, 30-544, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 19900,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MICHALCZYK792884954@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 6793110323
data rejestracji 04 cze 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMMICHAŁ MACIEJ MICHALCZYK
Beneficjent
MICHAŁ MACIEJ MICHALCZYK
reprezentant
MICHAŁ MACIEJ MICHALCZYK
Wspólnik
2015-04-14
2016-04-12
394 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19700 ZŁ
LUCYNA MARTA KISZCZAK
Wspólnik
2015-04-14
2015-11-03
LICZBA I ŁĄCZNA WARTOŚC UDZIAŁÓW: 48 - CZTERDZIEŚCI OSIEM UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4800 ZŁ 298 - DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 14900 ZŁ STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNĄ Z MICHAŁEM MICHALCZYKIEM
MICHAŁ MACIEJ MICHALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MICHAŁ MACIEJ MICHALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-14
2016-04-12
2015-04-14
2016-04-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-14
2016-04-12
CENTRUM FITNESS KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-14
2016-04-12
UL. LUDOWA, 6, KRAKÓW, 30-544, KRAKÓW, POLSKA
2015-04-14
2016-04-12
9313Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
2015-04-14
2016-04-12
4764Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-04-14
2016-04-12
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2015-04-14
2016-04-12
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-04-14
2016-04-12
6910Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2015-04-14
2016-04-12
7721Z - WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
2015-04-14
2016-04-12
8551Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH
2015-04-14
2016-04-12
8690A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
2015-04-14
2016-04-12
9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
2015-04-14
2016-04-12
9319Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie