KRS 0000552981
NIP6621818438
REGON36123837700000
NazwaMETALMOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMETALMOON
Data rejestracji 10 kwi 2015 (9 lat temu) 10 kwi 2015
Data usunięcia 12 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 142, PIŃCZÓW, 28-400, PIŃCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6621818438
data rejestracji 24 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAMARCIN PŁATEK
Wspólnik
2015-04-10
2019-09-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ
MARIUSZ GRZEGORZ TUTAJ
Wspólnik
2015-04-10
2019-09-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ
MARTA PŁATEK
Wspólnik
2015-04-10
2019-09-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ
KRZYSZTOF PIOTR TUTAJ
Wspólnik
2015-04-10
2019-09-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ
KRZYSZTOF PIOTR TUTAJ
Likwidator
2018-09-28
2019-09-12
MARCIN PŁATEK
Likwidator
2018-09-28
2019-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN PŁATEK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-10
2018-09-28
KRZYSZTOF PIOTR TUTAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-10
2018-09-28
2015-04-10
2018-09-28
METALMOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie