KRS 0000552528
NIP6762487050
REGON36123013400000
NazwaHXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 kwi 2015 (9 lat temu) 09 kwi 2015
Data usunięcia 17 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JANA PAWŁA WORONICZA, 7B, KRAKÓW, 31-409, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6762487050
data rejestracji 30 kwi 2015
status Czynny
21249000050000452079211781
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1811Z DRUKOWANIE GAZET #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #5813Z WYDAWANIE GAZET #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHWOJCIECH ŁUKASZ MUCHA
Beneficjent
WOJCIECH ŁUKASZ MUCHA
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW KAROL KOCHAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW KAROL KOCHAŃSKI
Beneficjent
WOJCIECH ŁUKASZ MUCHA
Wspólnik
2015-04-09
2022-01-17
JAROSŁAW KAROL KOCHAŃSKI
Wspólnik
2015-04-09
2016-07-15
WOJCIECH ŁUKASZ MUCHA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAROSŁAW KAROL KOCHAŃSKI
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC POSIADAJĄCY 95% UDZIAŁÓW SPÓŁKI EASYHXS SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE Z WKŁADEM W WYSOKOŚCI 31500 ZŁ (630 UDZIAŁÓW)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI POD FIRMĄ HXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ HXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ: JAROSŁAW KAROL KOCHAŃSKI - PREZES ZARZĄDU, WOJCIECH ŁUKASZ MUCHA - WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-09
2022-01-17
14739386000000
2015-04-09
2015-05-25
UL. HIERONIMA WIETORA, 8, KRAKÓW, 31-067, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie