KRS 0000552448
NIP7010477523
REGON36126653400000
NazwaBTL PRZETARGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ
Krótka nazwaBTL PRZETARGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 kwi 2015 (9 lat temu) 10 kwi 2015
Data usunięcia 28 mar 2022 28 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 9, WARSZAWA, 02-004, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@JERO.CX
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEWspólnik
2015-04-10
2022-03-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
14717754600000
DOMINIKA KAROLINA DWORAK
Wspólnik
2015-04-10
2016-03-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2016-03-29
2016-12-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
36369516200000
DAMIAN SOBIESŁAW PIETRONIUK
Wspólnik
2016-12-14
2022-03-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK (PREZES) ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WITOLD ALEKSANDER DOMANIK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-10
2016-12-14
DOMINIKA KAROLINA DWORAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-10
2016-03-29
DAMIAN SOBIESŁAW PIETRONIUK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2016-12-14
2017-12-15
2015-04-10
2016-12-14
JERO COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ
2015-04-10
2016-12-14
ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 16, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie