KRS 0000552445
NIP5472153618
REGON36121957500000
NazwaFUNDACJA "FASOLA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFASOLA
Data rejestracji 09 kwi 2015 (9 lat temu) 09 kwi 2015
Data usunięcia 18 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. WARSZAWSKA, 153, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.DIANA EWA GADT FRĄCZEK
Likwidator
2020-06-10
2020-11-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST: - DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO - W IMIENIU FUNDACJI - PREZES ZARZĄDU FUNDACJI ALBO - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - W IMIENIU FUNDACJI - DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU. DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU I DZIAŁANIA W TYM ZAKRESIE W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIENI SĄ: - DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU FUNDACJI, ALBO - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
IWONA ALINA GADT CHABAŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-09
2018-08-28
MAŁGORZATA OGORZAŁA CHABAŁOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2015-04-09
2016-10-27
LUCYNA MONIKA HOMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-09
2018-08-28
LUCYNA MONIKA HOMA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-08-28
2019-12-17
DOROTA KOŻUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-27
2018-08-28
DIANA GADT FRĄCZEK
PREZES ZARZĄDU
2018-08-28
2020-06-10
GABRIELA PROTZNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-28
2019-12-17
2015-04-09
2020-06-10
FUNDACJA "FASOLA"
2015-04-09
2018-08-28
UL. JANISŁAWA GRONDYSA, 4, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie