KRS 0000552052
NIP6040165437
REGON36121759900000
NazwaECO-THERM 3C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECO-THERM 3C
Data rejestracji 08 kwi 2015 (9 lat temu) 08 kwi 2015
Data usunięcia 29 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JĘCZMIENNA, 1, ZŁOTNIKI KUJAWSKIE, 88-180, ZŁOTNIKI KUJAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6040165437
data rejestracji 10 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2365Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELIJULITA WERONIKA SZAJNER
Beneficjent
ALEKSANDER TOMASZ OWSIANY
Beneficjent
ALEKSANDER TOMASZ OWSIANY
reprezentant
TOMASZ MATEUSZ JASNOWSKI
reprezentant
WOJCIECH KAZIMIERZ SUWIK
Wspólnik
2015-04-08
2016-10-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ PAPROCKI
Wspólnik
2015-04-08
2016-10-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ ROMAN CZARNECKI
Wspólnik
2015-04-08
2016-10-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ KOŁNIERZAK
Wspólnik
2015-04-08
2015-07-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁOTYCH
ALEKSANDER TOMASZ OWSIANY
Wspólnik
2015-07-15
2021-11-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
JULITA WERONIKA KASZUBA
Wspólnik
2016-10-07
2021-11-29
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH
MATEUSZ TOMASZ JASNOWSKI
Likwidator
2021-02-23
2021-11-29
JULITA WERONIKA SZAJNER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALEKSANDER TOMASZ OWSIANY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
WOJCIECH KAZIMIERZ SUWIK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-08
2016-10-07
RAFAŁ PAPROCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-08
2016-10-07
PAWEŁ ROMAN CZARNECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-08
2016-10-07
TOMASZ KOŁNIERZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-08
2015-07-15
TOMASZ MATEUSZ JASNOWSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2016-10-07
2021-11-29
ALEKSANDER TOMASZ OWSIANY
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-15
2021-11-29
2015-04-08
2016-10-07
"LUMINATIONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-07
2021-02-23
ECO-THERM 3C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-08
2016-10-07
UL. ARTURA MIĘDZYRZECKIEGO, 19, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
2016-10-07
2017-03-20
37A, GNIEWKÓWIEC, 88-180, ZŁOTNIKI KUJAWSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie