KRS 0000551784
NIP6172205889
REGON36120170100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BYDŁA "FARMER" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW BYDŁA "FARMER"
Data rejestracji 03 kwi 2015 (9 lat temu) 03 kwi 2015
Data usunięcia 22 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 18, STĘGOSZ, 63-210, STĘGOSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHDOMINIK SOŁTYSIAK
Likwidator
2019-01-10
2019-10-22
RAFAŁ DOMINIK GOGOŁKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-04-03
2019-10-22
TADEUSZ ANTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2015-04-03
2019-10-22
ROBERT MITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-04-03
2019-10-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
DOMINIK SOŁTYSIAK
PREZES
2015-04-03
2019-01-10
JAROSŁAW ŁUKASZ JACOSZEK
WICEPREZES
2015-04-03
2019-01-10
2015-04-03
2019-01-10
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BYDŁA "FARMER"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie