KRS 0000551481
NIP5213656342
REGON14690111200000
NazwaSTORWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSTORWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 kwi 2015 (9 lat temu) 01 kwi 2015
Data usunięcia 19 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. LESZNO, 8, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHJAN STANISŁAW SOBIESZCZAŃSKI
Wspólnik
2015-04-01
2018-11-19
MACIEJ ANDRZEJ MUCHA
Wspólnik
2015-04-01
2017-10-24
PAWEŁ MĄCZKA
Wspólnik
2015-04-01
2018-11-19
MARCIN ŁUKASZ KUBACKI
Wspólnik
2015-09-21
2018-11-19
RAFAŁ WOJCIECH KULAWIŃSKI
Wspólnik
2018-06-12
2018-11-19
ANDRZEJ HENRYK GŁADYSZ
Wspólnik
2018-06-12
2018-11-19
ROBERT DANIEL BORYS
Wspólnik
2018-06-12
2018-11-19
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - STORWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OBECNIE W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: JAN SOBIESZCZAŃSKI - PREZES ZARZĄDU I PAWEŁ MĄCZKA - WICEPREZES ZARZĄDU. OBECNIE PROKURENTEM SPÓŁKI JEST MARCIN KUBACKI (PROKURA ŁĄCZNA - ART. 109(4) § 1(1) KODEKSU CYWILNEGO).
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-01
2018-11-19
14725596700000
2015-04-01
2016-02-05
UL. ETIUDY REWOLUCYJNEJ, 9, WARSZAWA, 02-643, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-05
2016-06-08
UL. LESZNO, 8, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie