KRS 0000551480
NIP9522136246
REGON36094267700000
NazwaHANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 kwi 2015 (9 lat temu) 03 kwi 2015
Data usunięcia 13 mar 2023 13 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WOJCIECHA ZIEMBIŃSKIEGO, 30B, WARSZAWA, 04-258, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9522136246
data rejestracji 01 maj 2015
status Czynny
39114020620000438132001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWOJCIECH WIELGAT
Beneficjent
KAROL JAN WIELGAT
Beneficjent
ADAM KARWOWSKI
Beneficjent
WOJCIECH WIELGAT
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
WOJCIECH WIELGAT
Wspólnik
2015-04-03
2016-01-29
ADAM KARWOWSKI
Wspólnik
2015-04-03
2015-06-17
KAROL JAN WIELGAT
Wspólnik
2015-04-03
2015-06-17
STANISŁAWA ANNA WIELGAT
Wspólnik
2015-04-03
2015-06-17
MAGDALENA WANDA DZIERŻANOWSKA
Wspólnik
2015-06-17
2016-01-29
WIESŁAW WITOLD WIELGAT
Wspólnik
2016-01-29
2023-03-13
WOJCIECH WIELGAT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAROL JAN WIELGAT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADAM KARWOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZEM JEST HANDROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. CZŁONKOWIE ZARZĄDU MAJĄ PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI I SĄ NIMI: PREZES ZARZĄDU KAROL JAN WIELGAT, CZŁONEK ZARZĄDU WOJCIECH WIELGAT ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ADAM KARWOWSKI. KOMPLEMENTARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-03
2023-03-13
36307908400000
2015-04-03
2018-04-11
UL. JÓZEFA SZYMAŃSKIEGO, 30B, WARSZAWA, 04-258, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie