KRS 0000551428
NIP8992765559
REGON36128096500000
NazwaFUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU KULTURY I NAUKI DOLNEGO ŚLĄSKA - SILESIA INFERIOR
Krótka nazwaPROMOCJI I ROZWOJU KULTURY I NAUKI DOLNEGO ŚLĄSKA - SILESIA INFERIOR
Data rejestracji 13 kwi 2015 (9 lat temu) 13 kwi 2015
Data usunięcia 09 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. LEGNICKA, 65, WROCŁAW, 54-206, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6010Z TRANSPORT KOLEJOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJARTUR WITCZYŃSKI
Likwidator
2018-01-26
2018-05-09
ELŻBIETA PRAWELSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-04-13
2018-05-09
MAŁGORZATA DOROTA SOCHA
Członek Organu Nadzoru
2015-04-13
2018-05-09
ALEKSANDER TADEUSZ SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-04-13
2018-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ARTUR WITCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2015-04-13
2018-01-26
MACIEJ SEBASTIAN WITCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-13
2018-01-26
EWA MARIA WITCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-13
2018-01-26
2015-04-13
2018-01-26
FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU KULTURY I NAUKI DOLNEGO ŚLĄSKA- SILESIA INFERIOR
2015-04-13
2015-06-19
UL. MIECZYSŁAWA ORŁOWICZA, 6, WROCŁAW, 50-539, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie