KRS 0000551403
NIP5272733653
REGON36124205400000
NazwaLUBELSKIE CENTRUM SZKOLEŃ I DORADZTWA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLUBELSKIE CENTRUM SZKOLEŃ I DORADZTWA BIZNESU
Data rejestracji 07 kwi 2015 (9 lat temu) 07 kwi 2015
Data usunięcia 16 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SĄDOWA, 8, LUBLIN, 20-027, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272733653
data rejestracji 21 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAZDZISŁAW PAWEŁ KWIATKOWSKI
Wspólnik
2015-04-07
2020-12-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
TOMASZ BUCHELT
Wspólnik
2015-04-07
2016-10-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
TOMASZ ERYK PAĆKOWSKI
Wspólnik
2015-04-07
2020-12-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARTUR PAWEŁ JACHACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-07
2016-10-14
ZDZISŁAW PAWEŁ KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-07
2018-12-06
TOMASZ BUCHELT
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-07
2016-10-14
TOMASZ ERYK PAĆKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-14
2020-12-16
2015-04-07
2016-10-14
EJNSOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-07
2016-10-14
UL. ICCHOKA LEJBA PERECA, 2, WARSZAWA, 00-849, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie