KRS 0000550944
NIP5272733179
REGON36115920600000
NazwaTHE INTERNETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTHE INTERNETS
Data rejestracji 30 mar 2015 (9 lat temu) 30 mar 2015
Data usunięcia 23 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. EFRAIMA SCHROEGERA, 28, WARSZAWA, 01-822, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SPAM@THEINTERNETS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOPAWEŁ TOMASZ GABRYELEWICZ
Wspólnik
2015-03-30
2017-05-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
MARIUSZ MAREK MESJASZ
Wspólnik
2015-03-30
2018-10-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2015-03-30
2020-09-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
36038200800000
WIKTOR ZGODZIŃSKI
Likwidator
2019-01-17
2020-09-23
DARIUSZ MICHAŁ LIPIŃSKI
Beneficjent
WIKTOR ZGODZIŃSKI
Beneficjent
DARIUSZ MICHAŁ LIPIŃSKI
reprezentant
WIKTOR ZGODZIŃSKI
reprezentant
DARIUSZ MICHAŁ LIPIŃSKI
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGODA.NET SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE THE INTERNETS SP. Z O.O.
WIKTOR ZGODZIŃSKI
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGODA.NET SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE THE INTERNETS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ MAREK MESJASZ
PREZES ZARZĄDU
2017-05-18
2018-10-23
DARIUSZ MICHAŁ LIPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-30
2019-01-17
PAWEŁ TOMASZ GABRYELEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-30
2017-05-18
2015-03-30
2019-01-17
THE INTERNETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-30
2017-06-20
UL. KOSZYCKA, 8, WARSZAWA, 01-446, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie