KRS 0000550747
NIP8971806796
REGON36115053000000
Nazwa"SPINKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPINKER
Data rejestracji 31 mar 2015 (9 lat temu) 31 mar 2015
Data usunięcia 17 mar 2021 17 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. EDWARDA DEMBOWSKIEGO, 59, WROCŁAW, 51-670, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971806796
data rejestracji 01 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWGRAŻYNA HACHOŁ
Wspólnik
2015-03-31
2016-10-18
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNIEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
TOMASZ HACHOŁ
Wspólnik
2015-03-31
2016-10-18
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNIEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MIKEE
Wspólnik
2015-03-31
2021-03-17
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH
JAROSŁAW ADAMCZYK
Wspólnik
2015-03-31
2021-03-17
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
PIOTR JURENC
Wspólnik
2015-03-31
2021-03-17
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
GRAŻYNA HACHOŁ
Prokurent
2015-03-31
2016-10-18
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW TADEUSZ ADAMCZYK
Prokurent
2016-10-18
2019-08-05
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR JURENC
Prokurent
2016-10-18
2019-08-05
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF WOJCIECH MIKEE
Likwidator
2019-08-05
2021-03-17
PIOTR JURENC
Beneficjent
JAROSŁAW ADAMCZYK
Beneficjent
KRZYSZTOF MIKEE
Beneficjent
KRZYSZTOF MIKEE
reprezentant
PIOTR JURENC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAROSŁAW ADAMCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF MIKEE
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
TOMASZ HACHOŁ
PREZES ZARZĄDU
2015-03-31
2016-10-18
KRZYSZTOF WOJCIECH MIKEE
PREZES ZARZĄDU
2016-10-18
2019-08-05
2015-03-31
2019-08-05
"SPINKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2015-03-31
2016-10-18
UL. RZEŹNICZA, 32-33, WROCŁAW, 50-130, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie