KRS 0000550691
NIP6772387597
REGON36111433300000
NazwaECUMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaECUMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 mar 2015 (9 lat temu) 27 mar 2015
Data usunięcia 06 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. STUDZIENKI, 18, MODLNICA, 32-085, MODLNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email INFO@CAMARODIST.COM
Dane podatkowe
NIP 6772387597
data rejestracji 15 kwi 2015
status Czynny
12109020530000000130372266
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
13109020530000000130372248
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
33109020530000000130372276
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
33124041971111001091662553
PEKAO Oddział w Wadowicach ul.Lwowska 9
ul. Lwowska 9 34-100 wadowicki POLSKA
41124041971978001091663000
PEKAO Oddział w Wadowicach ul.Lwowska 9
ul. Lwowska 9 34-100 wadowicki POLSKA
89109016650000000143814595
SANPL 2 Oddział w Krakowie
ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA
95124041971787001091663042
PEKAO Oddział w Wadowicach ul.Lwowska 9
ul. Lwowska 9 34-100 wadowicki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJJAN GERARD MATLĄG
Beneficjent
JAKUB ANDRZEJ KOJDER
Beneficjent
JAKUB ANDRZEJ KOJDER
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ KAZIMIERZ KOJDER
Wspólnik
2015-03-27
2021-08-25
JAN GERARD MATLĄG
Wspólnik
2017-12-01
2021-11-06
JAKUB ANDRZEJ KOJDER
Wspólnik
2019-03-11
2021-11-06
HELENA MATLĄG
Wspólnik
2021-03-12
2021-08-25
JAN GERARD MATLĄG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAKUB ANDRZEJ KOJDER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2015-03-27
2021-11-06
28138016300000
2015-03-27
2017-09-22
CAMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-03-27
2016-08-17
AL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO, 14, KRAKÓW, 30-101, KRAKÓW, POLSKA
2016-08-17
2017-09-22
UL. ELJASZA WALEREGO RADZIKOWSKIEGO, 182, KRAKÓW, 31-342, KRAKÓW, POLSKA
2017-09-22
2021-03-12
UL. BRONOWICKA, 38, KRAKÓW, 30-091, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie