KRS 0000550622
NIP9522135956
REGON36114966200000
NazwaPROFIT 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROFIT 8
Data rejestracji 27 mar 2015 (9 lat temu) 27 mar 2015
Data usunięcia 16 mar 2023 16 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 9B, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 564000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@PROFIT.WAW.PL
Dane podatkowe
NIP 9522135956
data rejestracji 30 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAŁGORZATA IWONA ZDANOWSKA
Wspólnik
2015-03-27
2023-03-16
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,0 ZŁOTYCH
KATARZYNA BOGUMIŁA BORZUCHOWSKA
Wspólnik
2015-03-27
2023-03-16
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,0 ZŁOTYCH
STEFAN JARECKI
Wspólnik
2015-06-29
2023-03-16
144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 144.000,0 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA IWONA ZDANOWSKA
Likwidator
2019-10-15
2023-03-16
KATARZYNA BORZUCHOWSKA
Beneficjent
MAŁGORZATA ZDANOWSKA
Beneficjent
STEFAN JARECKI
Beneficjent
MAŁGORZATA ZDANOWSKA
reprezentant
STEFAN JARECKI
reprezentant
KATARZYNA BORZUCHOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAŁGORZATA ZDANOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
STEFAN JARECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
JEDEN UDZIAŁ DAJE PRAWO DO 3 GŁOSÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAŁGORZATA IWONA ZDANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-27
2019-10-15
KATARZYNA BOGUMIŁA BORZUCHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-27
2016-09-06
STEFAN JARECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-09-06
2019-10-15
2015-03-27
2019-10-15
PROFIT 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie