KRS 0000550147
NIP9452183506
REGON36108625200000
NazwaINTER-BUD DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINTER-BUD DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 mar 2015 (9 lat temu) 25 mar 2015
Data usunięcia 12 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ROZRYWKA, 24, KRAKÓW, 31-419, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9452183506
data rejestracji 10 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIASTANISŁAW ŁUKSIK
Beneficjent
ARTUR KRZYSZTOF CHMIELARSKI
zgłaszający - prokurent
STANISŁAW ŁUKASIK
Wspólnik
2015-03-25
2023-01-12
Wspólnik
2015-03-25
2023-01-12
35668104000000
ARTUR CHMIELARSKI
Prokurent
2015-03-25
2023-01-12
PROKURA SAMOISTNA
STANISŁAW ŁUKSIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK I CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. INTER-BUD DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: STANISŁAW ŁUKASIK - PREZES ZARZĄDU, PRZEMYSŁAW ŁUKASIK - WICEPREZES ZARZĄDU, DOROTA BARGIEL - WICEPREZES ZARZĄDU, ELŻBIETA OLAŚ - CZŁONEK ZARZĄDU, EWA BARAN - CZŁONEK ZARZĄDU, BARBARA MRÓZ - CZŁONEK ZARZĄDU, CZESŁAW KUSYK - CZŁONEK ZARZĄDU, LESZEK KONIECZNY - CZŁONEK ZARZĄDU, DARIUSZ KLER - CZŁONEK ZARZĄDU, MATEUSZ LEGUTKO - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2015-03-25
2023-01-12
35668104000000
2015-03-25
2023-01-12
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-03-25
2023-01-12
INTER-BUD DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-03-25
2023-01-12
UL. ROZRYWKA, 24, KRAKÓW, 31-419, KRAKÓW, POLSKA
2015-03-25
2023-01-12
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-03-25
2023-01-12
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-03-25
2023-01-12
4211Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
2015-03-25
2023-01-12
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2015-03-25
2023-01-12
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2015-03-25
2023-01-12
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-03-25
2023-01-12
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-03-25
2023-01-12
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2015-03-25
2023-01-12
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2015-03-25
2023-01-12
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie