KRS 0000549886
NIP7123294830
REGON36108330200000
NazwaNICE TRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNICE TRY
Data rejestracji 24 mar 2015 (9 lat temu) 24 mar 2015
Data usunięcia 29 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆMACIEJ BRYŁA
Beneficjent
DANIEL PIĄTEK
Beneficjent
DANIEL PIĄTEK
reprezentant
DANIEL PIĄTEK
Wspólnik
2015-03-24
2020-07-29
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50, WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2.500,00 ZŁ.
MACIEJ BRYŁA
Wspólnik
2015-03-24
2020-07-29
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50, WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2.500,00 ZŁ.
MACIEJ BRYŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DANIEL PIĄTEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DANIEL PIĄTEK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-24
2020-07-29
MACIEJ BRYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-24
2018-04-23
2015-03-24
2018-09-27
UL. FREZERÓW, 3, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie