KRS 0000549506
NIP7792423256
REGON30281991800000
NazwaSAL24COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAL24COM
Data rejestracji 24 mar 2015 (9 lat temu) 24 mar 2015
Data usunięcia 02 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 38000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIROMAN ANDRZEJ SZAFRAŃSKI
Wspólnik
2015-03-24
2016-09-30
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR RYSZARD ROZMIAREK
Wspólnik
2015-03-24
2016-09-30
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-09-30
2016-12-21
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000 ZŁOTYCH
36478926700000
Wspólnik
2016-12-21
2023-10-02
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000 ZŁOTYCH
36473684500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROMAN ANDRZEJ SZAFRAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-24
2016-09-30
SŁAWOMIR RYSZARD ROZMIAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-24
2016-09-30
MACIEJ DOMINIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-09-30
2023-10-02
2015-03-24
2015-10-21
UL. KAZIMIERZA JAROCHOWSKIEGO, 57, POZNAŃ, 60-248, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie