KRS 0000549207
NIP6462937276
REGON36105370300000
NazwaPRESTIGE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRESTIGE HOLDING
Data rejestracji 19 mar 2015 (10 lat temu) 19 mar 2015
Data usunięcia 12 mar 2024 12 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#105 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH #106 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #107 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH #108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHWspólnik
2015-03-19
2015-04-13
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5.000,00ZŁ
24333999000000
AGNIESZKA MARIA CHAJDYS
Wspólnik
2015-04-13
2024-03-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DANIEL ANDRZEJ GRZEŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-19
2015-04-13
AGNIESZKA MARIA CHAJDYS
PREZES ZARZĄDU
2015-04-13
2023-07-26
2015-03-19
2015-04-13
EZIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-19
2015-04-13
UL. HOŁDUNOWSKA, 72B, LĘDZINY, 43-143, LĘDZINY, POLSKA
2015-04-13
2017-01-27
UL. JANA KOCHANOWSKIEGO, 11, KATOWICE, 40-035, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie